Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Johnny Petersen | 08.09.2010 | 23.09.2014 | direktion |
Ole Gerner Bach | 22.03.2010 | 08.09.2010 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Worsøe | 27.04.2011 | 23.09.2014 | bestyrelse |
Allan Petersen | 27.04.2011 | 23.09.2014 | bestyrelse |
Flemming Jørgen Petersen | 22.03.2010 | 23.09.2014 | bestyrelse |
Claus Engholm Jensen | 22.03.2010 | 23.09.2014 | formand |
Ole Gerner Bach | 22.03.2010 | 27.04.2011 | bestyrelse |