Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Revisor | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-17 tilføjes Vedtægter: 2022-02-17 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2021-04-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Funder Skovvej 143, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Funder Skovvej 143, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-04-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Funder Skovvej 143, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2017-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Funder Skovvej 4, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 tilføjes Kontaktoplysninger: benny@alternativfinans.dk (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-04 fjernes Kontaktoplysninger: benny@danskboligfinansiering.dk (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2016-04-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-01-01 fjernes Revisor: Investeringsselskabet af 1. januar 2018 P/S (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2012-05-29 tilføjes Revisor: Investeringsselskabet af 1. januar 2018 P/S (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2012-05-29 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-03 tilføjes Kontaktoplysninger: benny@danskboligfinansiering.dk (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2011-02-07)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Funder Skovvej 4, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2010-03-19 tilføjes Direktion: Benny Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejendomsudvikling, herunder køb og salg af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-03-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-19 tilføjes Legale ejere: NORDBJERGGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2010-03-19 tilføjes Navne: FUNDER ÅDAL ApS (offentliggjort 2010-03-23)
Den 2010-03-19 tilføjes Reelle ejere: Benny Pedersen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2010-03-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-03-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-19 tilføjes Stiftere: NORDBJERGGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af diretøren (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2010-03-19 tilføjes Vedtægter: 2010-03-19 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2010-03-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-03-23)
Den 2010-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)