Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2011-02-23 sletter virksomheden Ejerskaber: AROS IT ApS. (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2015-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: AROS IT ApS. (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: AROS IT ApS. (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-05-31 sletter virksomheden Ejerskaber: AROS IT ApS. (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2020-01-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-13 fjernes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: joergen.bilet.gude@gmail.com (offentliggjort 2011-06-28)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-02-23 tilføjes Legale ejere: Jørgen Bilet Gude (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kornbakke Allé 69, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2010-03-16 tilføjes Direktion: Jørgen Bilet Gude (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed som holdingselskab samt med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-16 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-16 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-16 tilføjes Navne: JBG CONSULT HOLDING ApS (offentliggjort 2010-03-22)
Den 2010-03-16 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Bilet Gude (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2010-03-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2010-03-16 tilføjes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2010-03-16 tilføjes Stiftere: Jørgen Bilet Gude (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-16 tilføjes Vedtægter: 2010-03-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-03-22)
Den 2010-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)