Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2010-03-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ALCENSOFT A/S. (offentliggjort 2015-02-06)
Den 2020-05-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyringparken 31, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-22 tilføjes Direktion: Jan Helweg Wernberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for Alcensoft A/S, der driver virksomhed med udvikling, markedsføring, salg og vedligeholdelse af IT-systemer og hermed forbundne aktiviteter samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2010-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 tilføjes Legale ejere: Jan Helweg Wernberg (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2010-03-22 tilføjes Navne: JAN WERNBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2010-03-22)
Den 2010-03-22 tilføjes Reelle ejere: Jan Helweg Wernberg (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2010-03-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-03-22 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 tilføjes Stiftere: Jan Helweg Wernberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 tilføjes Vedtægter: 2010-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-03-22)
Den 2010-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)