Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2019-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hostrupsvej 2, 3060 Espergærde (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-27 fjernes Direktion: Elly Marie Therese Bork (direktion) (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-02-01 (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-27 fjernes Hovedbranche: Skotøjsforretninger (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-27 fjernes Legale ejere: DB&P ApS (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-27 fjernes Navne: BORKS ApS (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-27 fjernes Reelle ejere: Elly Marie Therese Bork, Dan Toft Bork (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-27 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO & LUND-LARSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-27 fjernes Stiftere: DB&P ApS (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-06-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hostrupsvej 2, 3060 Espergærde (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2015-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 2, 1101 København K (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2014-03-12 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO & LUND-LARSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2014-03-12 fjernes Revisor: RevisionsFirmaet Edelbo og Lund-Larsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-04 tilføjes Revisor: RevisionsFirmaet Edelbo og Lund-Larsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-04 fjernes Revisor: Revision Nord v/Registreret revisor Jimmy Bergøe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Revisor: Revision Nord v/Registreret revisor Jimmy Bergøe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 2, 1101 København K (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2010-02-01 tilføjes Direktion: Elly Marie Therese Bork (direktion) (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2010-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og industri og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2010-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2010-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-02-01 (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2010-02-01 tilføjes Hovedbranche: Skotøjsforretninger (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2010-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2010-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2010-02-01 tilføjes Legale ejere: DB&P ApS (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2010-02-01 tilføjes Navne: BORKS ApS (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2010-02-01 tilføjes Reelle ejere: Elly Marie Therese Bork, Dan Toft Bork (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2010-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2010-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2010-02-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2010-02-01 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Stiftere: DB&P ApS (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2010-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en af selskabets direktører alene. (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2010-02-01 tilføjes Vedtægter: 2010-02-01 (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2010-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2010-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-27)