Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Gudlín Gná Ingvarsdóttir(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Gudlín Gná Ingvarsdóttir | 01.04.2020 | Eriksholmvej 2, 2720 Vanløse |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Gudlin's | 32821634 | Aktiv | Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n. (461800) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
23.05.2014 | 4,95 (km) | Sigerstedgade 5, 1729 København V | Bernhard Bangs Alle 24, 2000 Frederiksberg |
01.02.2017 | 3,01 (km) | Bernhard Bangs Alle 24, 2000 Frederiksberg | Lindenborgvej 5, 2720 Vanløse |
24.01.2021 | 0,67 (km) | Lindenborgvej 5, 2720 Vanløse | Eriksholmvej 2, 2720 Vanløse |
Gudlin's. |
Sidst opdateret den 04.08.2015 og angivet som gældende fra 05.08.2015 (3350 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Gudindetemplet | 39938448 |
Gudjohnsen Ejendomsservice | 41037741 |
Gudkov Holding APS | 40158855 |
Gudkov Invest Aps | 41333995 |
Gudlin's | 32821634 |
Gudman ApS | 38597396 |
Gudmand | 41186143 |
Gudmand | 41761849 |
GUDMAND HOLDING ApS | 31775639 |
Gudmand Marketing v/Jimmy Gudmand | 13151601 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Gudlín Gná Ingvarsdóttir(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Gudlín Gná Ingvarsdóttir(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |