Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse |
Den 2002-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Sonnerupvej 4, 4682 Tureby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-10 fjernes Direktion: Bent Erik Thanning Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-10 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-10 fjernes Navne: CECAR GRUPPEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-12-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-10 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, investering og finansieringsvirksomhed samt andet i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-06 tilføjes Vedtægter: 1996-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-14 fjernes Revisor: Max Klarskov Vilby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-08 tilføjes Navne: CECAR GRUPPEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-06-07 fjernes Navne: CESAR GRUPPEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-05-31 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-19 tilføjes Navne: CESAR GRUPPEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-05-18 fjernes Navne: CESAR FINANSIERING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-05-18 fjernes Bestyrelse: Holger Rasmussen Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-18 tilføjes Navne: CESAR FINANSIERING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-02-17 fjernes Navne: C.TH. CHRISTIANSEN & SØN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sonnerupvej 4, 4682 Tureby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-12-17 tilføjes Bestyrelse: Holger Rasmussen Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-17 tilføjes Direktion: Bent Erik Thanning Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-17 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-12-17 tilføjes Navne: C.TH. CHRISTIANSEN & SØN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1975-12-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-17 tilføjes Revisor: Max Klarskov Vilby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)