Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungsted Havn 38, 1., 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-21 fjernes Bestyrelse: Tim Rosenkrantz Buur (formand) (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-21 fjernes Bibranche: Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-21 fjernes Direktion: Christian Overgaard (direktør) (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-03-16 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-21 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-21 fjernes Kontaktoplysninger: keo@frigoconsulting.dk (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-21 fjernes Legale ejere: CHASI HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-21 fjernes Navne: FRIGO CONSULTING ApS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-21 fjernes Reelle ejere: Christian Overgaard (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-21 fjernes Stiftere: Knud Erik Overgaard (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungsted Havn 38, 1., 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungsted Havn 36, 1., 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-09 tilføjes Kontaktoplysninger: keo@frigoconsulting.dk (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungsted Havn 36, 1., 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2019-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungsted Havn 36, 1., 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2019-06-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-04 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-04-14 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2016-04-14 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2016-04-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2016-04-05 tilføjes Bestyrelse: Tim Rosenkrantz Buur (formand) (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2016-04-05 tilføjes Direktion: Christian Overgaard (direktør) (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2016-04-05 fjernes Direktion: Knud Erik Overgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-05 tilføjes Vedtægter: 2016-04-05 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungsted Havn 36, 1., 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2016-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungsted Havn 38, 1., 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2016-03-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: CHASI HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2016-01-01 tilføjes Reelle ejere: Christian Overgaard (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-31 fjernes Legale ejere: Knud Erik Overgaard (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-08-29 tilføjes Legale ejere: Knud Erik Overgaard (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungsted Havn 38, 1., 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2015-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: A.P. Møllers Allé 9, 2791 Dragør (offentliggjort 2015-01-08)
Den 2012-06-22 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2012-06-22 fjernes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-22 tilføjes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-22 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2010-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-15 tilføjes Bibranche: Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2010-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: A.P. Møllers Allé 9, 2791 Dragør (offentliggjort 2015-01-08)
Den 2010-03-16 tilføjes Direktion: Knud Erik Overgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive agenturhandel med maskiner til minedrift og bygge- og an-lægsvirksom samt agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2010-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2010-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-03-16 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2010-03-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2010-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2010-03-16 tilføjes Navne: FRIGO CONSULTING ApS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2010-03-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2010-03-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2010-03-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2010-03-16 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-16 tilføjes Stiftere: Knud Erik Overgaard (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2010-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2010-03-16 tilføjes Vedtægter: 2010-03-16 (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2010-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2010-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-21)