Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Direktion | Navne | Revisor | Vedtægter | ||||
Formål | Legale ejere | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Bibranche | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 22, 1., 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 22, 1., 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-30 tilføjes Reelle ejere: Bo Ladegaard Bendtsen (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 22, 1., 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 17, 2., 1100 København K (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 17, 2., 1100 København K (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2016-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 3-5, 4., 1256 København K (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-06-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 3-5, 4., 1256 København K (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2015-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 21, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2015-11-05 tilføjes Direktion: Claus Molbech Bendtsen (direktør) (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2015-11-05 fjernes Direktion: Marianne Kjær Stolt (direktion) (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2015-11-05 tilføjes Navne: Euro Economics III ApS (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2015-11-04 fjernes Navne: HG 41 ApS (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2015-11-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2015-11-05 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2015-11-05 tilføjes Vedtægter: 2015-11-05 (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2013-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 21, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2013-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 100, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2011-05-05)
Den 2013-02-21 tilføjes Direktion: Marianne Kjær Stolt (direktion) (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2013-02-21 fjernes Direktion: Ditte Ruud (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og investere i fast ejendom, herunder ejendommen matr.nr. 343 Øster Kvarter, København, Cort Adelers Gade 12/Havnegade 41, 1053 København K. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-21 tilføjes Legale ejere: Euro Economics III Holding ApS (offentliggjort 2015-01-22)
Den 2013-02-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2013-02-21 fjernes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-21 tilføjes Vedtægter: 2013-02-21 (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2013-02-21 fjernes Bestyrelse: Claus Rene Klostermann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-15 tilføjes Direktion: Ditte Ruud (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-15 fjernes Direktion: Lars Hoff (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Bestyrelse: Claus Rene Klostermann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Direktion: Lars Hoff (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Direktion: Jesper Pedersen Damborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 100, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2011-05-05)
Den 2011-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 37, 3., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2010-03-18)
Den 2010-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 37, 3., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2010-03-18)
Den 2010-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 39, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 39, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-15 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2010-07-13)
Den 2010-03-15 tilføjes Direktion: Jesper Pedersen Damborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2010-03-18)
Den 2010-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 tilføjes Navne: HG 41 ApS (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2010-03-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-03-15 tilføjes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 tilføjes Stiftere: FZG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-03-17)
Den 2010-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)