Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lucas Eichild | 01.05.2024 | direktør |
Sune Dedenroth Schnack | 01.04.2021 | adm. dir |
Ulf Schnack | 01.08.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Erik Stockfleth Jensen | 07.01.2019 | 01.05.2024 | direktør |
Michael Hassø Larsen | 01.09.2016 | 01.05.2020 | direktør |
Keld Sørensen | 01.09.2016 | 06.01.2019 | direktør |
Jimmi King Mortensen | 01.08.2016 | 31.03.2021 | adm. dir |
Ulf Schnack | 06.07.2016 | 31.07.2016 | adm. dir |
Peter Hergett Røpke | 05.02.2014 | 06.07.2016 | adm. dir |
Ulf Schnack | 27.03.2007 | 05.07.2016 | direktør |
Søren Peschardt Olesen | 27.03.2007 | 26.08.2013 | adm. dir |
Timo Tapio Söderlund | 19.09.2001 | 03.10.2001 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Dorthe Susanne Laursen | 16.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Kjærsgaard Boelskifte | 01.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bettina Antitsch Mortensen | 11.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Korsholm | 11.08.2022 | formand |
Jimmi King Mortensen | 11.08.2022 | næstformand |
Kim Balle | 11.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jimmi King Mortensen | 01.02.2022 | 10.08.2022 | formand |
Signe Trock Hilstrøm | 11.08.2021 | 11.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jimmi King Mortensen | 01.04.2021 | 31.01.2022 | næstformand |
Martin Johansen | 01.03.2021 | 28.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Michael Antitsch Mortensen | 13.08.2020 | 01.02.2022 | formand |
Sune Dedenroth Schnack | 13.08.2020 | 31.03.2021 | næstformand |
Berit List Lassen | 07.08.2019 | 16.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Tomas Nordal Larsen | 07.08.2019 | 28.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Strand | 16.08.2017 | 11.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Martin Johansen | 01.08.2017 | 06.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anne-Marie Krog | 19.08.2015 | 11.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Michael Antitsch Mortensen | 19.08.2015 | 12.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Villy Thomsen Jessen | 19.08.2015 | 06.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Elina Maj Pedersen | 19.08.2015 | 31.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Carl Frederik Stub Trock | 11.12.2014 | 13.08.2020 | formand |
Sune Dedenroth Schnack | 11.12.2014 | 16.08.2017 | næstformand |
Gunilla Saltin | 21.08.2013 | 19.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
Anja Schnack Jørgensen | 21.08.2013 | 20.08.2014 | næstformand |
Martin Johansen | 22.08.2012 | 19.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
Roar Funderud | 22.08.2012 | 19.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Nellemann | 01.09.2011 | 19.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
Christine Bosse | 22.08.2011 | 18.09.2014 | formand |
Morten Boysen | 22.08.2011 | 21.08.2013 | næstformand |
Tommy Vittrup Aamand | 22.08.2007 | 22.08.2012 | bestyrelsesmedlem |
Nanna Arrøe | 22.08.2007 | 01.09.2011 | suppleant |
Jan Peter Aru | 23.08.2006 | 22.08.2012 | bestyrelsesmedlem |
Peter Mormark-Guldager | 30.08.2005 | 01.09.2011 | næstformand |
Carolina Christina Schnack | 30.08.2005 | 26.09.2008 | bestyrelsesmedlem |
Niels Peter Dohlmann | 28.08.2003 | 01.09.2011 | suppleant |
Tina Sjælland | 28.08.2003 | 22.08.2007 | bestyrelsesmedlem |
Erik Elmo Andersen | 28.08.2003 | 22.08.2007 | suppleant |
Hans Tomas Persson | 29.08.2002 | 23.08.2006 | bestyrelsesmedlem |
Christine Bosse | 29.08.2002 | 30.08.2005 | bestyrelsesmedlem |
Torben Schnack | 29.08.2002 | 30.08.2005 | næstformand |
Timo Tapio Söderlund | 03.10.2001 | 28.11.2001 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Leif Hansen | 19.09.2001 | 29.08.2002 | næstformand |
Thorkild Juul Jensen | 15.09.1999 | 22.08.2011 | formand |
Jens Gundertofte | 15.09.1999 | 28.08.2003 | bestyrelsesmedlem |
John Michael Schnack | 15.03.1971 | 19.09.2001 | bestyrelsesmedlem |
Arne Villy Jensen | 15.03.1971 | 19.09.2001 | formand |
Søren Nielsen | 15.03.1971 | 15.09.1999 | næstformand |
Ulf Schnack | 15.03.1971 | 18.09.1995 | bestyrelsesmedlem |
Verner Hansen | 15.03.1971 | 22.09.1994 | bestyrelsesmedlem |
Harry Christensen | 15.03.1971 | 22.09.1994 | suppleant |
Uffe Hansen | 15.03.1971 | 22.09.1994 | suppleant |
Ole Jørgensen | 15.03.1971 | 27.09.1990 | suppleant |
Bjarne Bekkersgaard | 15.03.1971 | 27.09.1990 | suppleant |
Johan Schrøder | 15.03.1971 | 22.09.1989 | næstformand |