Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Vedtægter | Tegningsregel | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Agerbæksvej 21, 8240 Risskov (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-03 fjernes Direktion: Esben Morre Aabenhus (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-03-09 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-03 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-03 fjernes Legale ejere: WHITEAWAY GROUP A/S (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-03 fjernes Navne: TRETTI DANMARK ApS (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-03 fjernes Omlægningsperiode slut: 2021-07-31 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-03 fjernes Omlægningsperiode start: 2020-11-01 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-03 fjernes Reelle ejere: Anders Holch Povlsen (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-03 fjernes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-03 fjernes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-03 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-03 fjernes Stiftere: ADVOKATAKTIESELSKAB ACCURA (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-12-20 tilføjes Legale ejere: WHITEAWAY GROUP A/S (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-12-20 fjernes Legale ejere: Tretti AB (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-11-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-31 tilføjes Vedtægter: 2021-10-31 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-09-21 tilføjes Vedtægter: 2021-09-21 (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-09-21 fjernes Direktion: Kim Mose (direktør) (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-07-31 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2020-11-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-11-01 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2020-11-01 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2020-11-01 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2020-10-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 2016-10-31 (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2020-10-31 fjernes Omlægningsperiode start: 2016-01-01 (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2020-10-31 fjernes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2020-10-31 fjernes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2020-10-15 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2020-10-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-03-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2018-10-24 tilføjes Direktion: Kim Mose (direktør) (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2018-10-24 fjernes Direktion: Johannes Emil Kjærsgaard Gadsbøll (direktør) (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-24 tilføjes Vedtægter: 2018-10-24 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2017-03-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agerbæksvej 21, 8240 Risskov (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2016-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 18, 5., 1253 København K (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 tilføjes Direktion: Johannes Emil Kjærsgaard Gadsbøll (direktør) (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2016-08-31 fjernes Direktion: Jonas Jim Olof Danielsson (direktør) (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2016-08-31 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 tilføjes Vedtægter: 2016-08-31 (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2016-05-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-10-31 (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2016-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-01-01 (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2015-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2015-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2015-05-29 tilføjes Direktion: Jonas Jim Olof Danielsson (direktør) (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2015-05-29 fjernes Direktion: Elias Paul Fischbein (direktion) (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2014-09-16 tilføjes Reelle ejere: Anders Holch Povlsen (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2014-05-22 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2014-05-22 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med elektriske husholdningsapparater (offentliggjort 2014-10-10)
Den 2012-03-09 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-09 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 18, 5., 1253 København K (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2010-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-09 tilføjes Direktion: Elias Paul Fischbein (direktion) (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2010-03-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med postordre- og internethandel, og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2010-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2010-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-03-09 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2010-03-09 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med elektriske husholdningsapparater (offentliggjort 2014-10-10)
Den 2010-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2010-03-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2010-03-09 tilføjes Legale ejere: Tretti AB (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2010-03-09 tilføjes Navne: TRETTI DANMARK ApS (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2010-03-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2010-03-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2010-03-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2010-03-09 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-09 tilføjes Stiftere: ADVOKATAKTIESELSKAB ACCURA (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2010-03-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2010-03-09 tilføjes Vedtægter: 2010-03-09 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2010-03-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2010-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-08)