Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Formål | Kapital | ||||
Vedtægter | Navne | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Revisor | Bibranche | Tegningsregel | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-17 tilføjes Binavne: CM Carparts ApS (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er online salg af cykler og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 82.000,00 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-15 tilføjes Vedtægter: 2020-12-15 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-26 tilføjes Navne: Cykelkram ApS (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-25 fjernes Navne: CM CARPARTS ApS (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-26 tilføjes Vedtægter: 2020-06-26 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-15 tilføjes Direktion: Kasper Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-15 fjernes Direktion: Kenneth Janus Olin (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-15 tilføjes Legale ejere: Kasper Mikkelsen (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-15 fjernes Legale ejere: LOKO HOLDING ApS, SOLINCO ApS, KEIN ApS (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-15 tilføjes Reelle ejere: Kasper Mikkelsen (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-15 fjernes Reelle ejere: Stefan Olin, Kenneth Janus Olin (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rolighedsstræde 8, 6933 Kibæk (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Margrethehåbsvej 114, 4000 Roskilde (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-14 tilføjes Vedtægter: 2018-02-14 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2018-02-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-01 tilføjes Reelle ejere: Stefan Olin, Kenneth Janus Olin (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2017-05-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-04-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-20 tilføjes Direktion: Kenneth Janus Olin (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2015-04-20 fjernes Direktion: Stefan Olin (adm. dir) (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-01-01 tilføjes Legale ejere: KEIN ApS (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-19 fjernes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-04 tilføjes Direktion: Stefan Olin (adm. dir) (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2011-03-04 fjernes Direktion: Kenneth Janus Olin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-01 tilføjes Bibranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2010-04-09)
Den 2010-03-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af autodele samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2010-03-17 tilføjes Navne: CM CARPARTS ApS (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2010-03-16 fjernes Navne: CMCP ApS (offentliggjort 2010-03-17)
Den 2010-03-15 tilføjes Navne: CMCP ApS (offentliggjort 2010-03-17)
Den 2010-03-17 tilføjes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-17 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-17 tilføjes Vedtægter: 2010-03-17 (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2010-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Margrethehåbsvej 114, 4000 Roskilde (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2010-03-15 tilføjes Direktion: Kenneth Janus Olin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2010-03-18)
Den 2010-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2010-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 tilføjes Legale ejere: LOKO HOLDING ApS, SOLINCO ApS (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2010-03-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 tilføjes Stiftere: SOLINCO ApS, OLIN HOLDING ApS, LOKO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-03-17)
Den 2010-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)