Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Søby Nielsen | 01.07.2015 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Peder Junge | 09.01.2012 | 30.06.2015 | adm. dir |
Peter Søby Nielsen | 01.03.2010 | 09.01.2012 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Søby Nielsen | 01.07.2015 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Lønvig | 01.07.2015 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Søby Nielsen | 09.01.2012 | 30.06.2015 | formand |
Birgitte Lønvig | 09.01.2012 | 30.06.2015 | næstformand |
Egon Steen Toft | 01.03.2010 | 09.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Michael Jørgen Hamann | 01.03.2010 | 03.11.2011 | bestyrelsesmedlem |
Lars Hallgreen | 01.03.2010 | 25.10.2011 | formand |