Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugaardsvej 5, 8680 Ry (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugaardsvej 5, 8680 Ry (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-02 fjernes Legale ejere: Anpartsselskabet af 28. juni 2002 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-08 tilføjes Bestyrelse: Niels Christian Arentoft (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2018-03-08 fjernes Bestyrelse: Benny Stallknecht-Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2017-04-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugaardsvej 5, 8680 Ry (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2014-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Banggårdsvej 37, 5474 Veflinge (offentliggjort 2014-05-12)
Den 2014-03-14 tilføjes Bestyrelse: Benny Stallknecht-Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2014-03-14 fjernes Bestyrelse: Michael Teglgaard Jørgensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-14 tilføjes Direktion: Lars Geil (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-14 fjernes Direktion: Peter Ehrhorn Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-15 tilføjes Legale ejere: Anpartsselskabet af 28. juni 2002, Geil og Berner ApS, LINDBERGS JULETRÆSSERVICE ApS, JOHANNSEN & LEI ApS, HEDEDANMARK A/S (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2011-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banggårdsvej 37, 5474 Veflinge (offentliggjort 2014-05-12)
Den 2011-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Rolles Møllevej 50, 6640 Lunderskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-05 tilføjes Bestyrelse: Peter Lindberg Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Bestyrelse: Jørn Gregersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 tilføjes Direktion: Peter Ehrhorn Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Direktion: Jørn Gregersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med markedsføring af Nordmannsgran juletræer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i forening, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 tilføjes Vedtægter: 2011-04-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-02 fjernes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rolles Møllevej 50, 6640 Lunderskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-21 tilføjes Bestyrelse: Jørn Gregersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-21 tilføjes Direktion: Jørn Gregersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-02-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-21 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2010-11-16)
Den 2010-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-21 tilføjes Navne: ORIGINAL NORDMANN CHRISTMAS TREES ApS (offentliggjort 2010-03-12)
Den 2010-02-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-21 tilføjes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-21 tilføjes Stiftere: GROSSISTFORE. FOR JULETRÆER OG PYNTEGRØNT (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-03-12)
Den 2010-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)