Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Formål | ||||
Legale ejere | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 27, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenager 13, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2010-03-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OJ ELECTRONICS A/S. (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2022-09-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenager 13, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2021-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenager 13, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-08-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenager 13, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2020-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenager 13, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenager 13, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenager 13, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenager 13, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2018-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenager 13, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-07-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenager 13, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenager 13, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2017-06-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og investeringsselskab og i øvrigt drive hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-30 tilføjes Legale ejere: CHRISPA ApS, AVO INVEST ApS, ED MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2011-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-30 tilføjes Vedtægter: 2011-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenager 13, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2010-03-12 tilføjes Direktion: Mads Pauli Ringkjøbing-Christiansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-03-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-03-12)
Den 2010-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 170.788,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-12 tilføjes Navne: OJE HOLDING ApS (offentliggjort 2010-03-12)
Den 2010-03-12 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-12 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-03-12 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-12 tilføjes Stiftere: CHRISPA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-03-12)
Den 2010-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)