Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | xbrl | ||||
Formål | Hvidhvask | Direktion | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-31 tilføjes Binavne: UseAi Consulting ApS (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2024-07-31 tilføjes Vedtægter: 2024-07-31 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2024-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortedam Dossering 55, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Sortedam Dossering 55, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-12-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortedam Dossering 55, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2020-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 35, st. tv., 1364 København K (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2019-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 35, st. tv., 1364 København K (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2019-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Odinsvej 3, 4600 Køge (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er udførelse af bogføring, revision og regnskabsmæssige opgaver for mindre selvstændige erhvervsdrivende. (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-11 tilføjes Direktion: Roja Newroz Dogan (direktør) (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-11 fjernes Direktion: Kifayet Atalay (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-11-11 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-10 fjernes Hovedbranche: Frisørsaloner (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-11 tilføjes Legale ejere: BDR. DOGAN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-11 fjernes Legale ejere: Kifayet Atalay (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-11 tilføjes Navne: Hedefs ApS (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-10 fjernes Navne: FRISØREN ApS (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-11 tilføjes Reelle ejere: Roja Newroz Dogan, Nabi Rijkard Dogan (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-11 fjernes Reelle ejere: Kifayet Atalay (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-11 tilføjes Vedtægter: 2019-11-11 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2019-11-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odinsvej 3, 4600 Køge (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2010-03-08 tilføjes Direktion: Kifayet Atalay (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive frisørsalon og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2010-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-03-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-08 tilføjes Hovedbranche: Frisørsaloner (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2010-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-08 tilføjes Legale ejere: Kifayet Atalay (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2010-03-08 tilføjes Navne: FRISØREN ApS (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2010-03-08 tilføjes Reelle ejere: Kifayet Atalay (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2010-03-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-08 tilføjes Stiftere: Kifayet Atalay (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-08 tilføjes Vedtægter: 2010-03-08 (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2010-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2010-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)