Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2010-03-09 sletter virksomheden Ejerskaber: JENI TECH A/S. (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2013-01-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ENGKILDE INVEST ApS. (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2014-11-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ENGKILDE BYG ApS. (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2016-12-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JENI TECH A/S. (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2021-03-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Engkilde Invest II ApS. (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-04-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blålervænget 7, 8380 Trige (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2016-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Katrinebjergvej 58, 1. 18., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2015-09-01 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2015-09-01 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2013-12-02 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2013-12-02 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Katrinebjergvej 58, 1. 18., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2010-03-09 tilføjes Direktion: Jacob Daugaard Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-03-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2010-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-09 tilføjes Legale ejere: Jacob Daugaard Jensen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2010-03-09 tilføjes Navne: JACOB J. HOLDING ApS (offentliggjort 2010-03-10)
Den 2010-03-09 tilføjes Reelle ejere: Jacob Daugaard Jensen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2010-03-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-03-09 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-09 tilføjes Stiftere: Jacob Daugaard Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-09 tilføjes Vedtægter: 2010-03-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-03-10)
Den 2010-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)