Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Golflunden 28, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Golflunden 28, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2010-03-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EDC MÆGLERNE FREDERIKSHAVN ApS. (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2022-03-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Golflunden 28, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Klemmen 15, 9981 Jerup (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2021-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klemmen 15, 9981 Jerup (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2021-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Sophus Claussens Vej 6, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-04-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-02 tilføjes Vedtægter: 2019-04-02 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-02 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-07 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2015-05-07 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Peter Berg (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2010-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sophus Claussens Vej 6, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2010-03-09 tilføjes Direktion: Gitte Søgaard Ravn (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansiering, handel og investering og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-03-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2010-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-09 tilføjes Legale ejere: Gitte Søgaard Ravn (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2010-03-09 tilføjes Navne: GSR HOLDING 2010 ApS (offentliggjort 2010-03-10)
Den 2010-03-09 tilføjes Reelle ejere: Gitte Søgaard Ravn (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2010-03-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2010-03-09 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Peter Berg (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2010-03-09 tilføjes Stiftere: Gitte Søgaard Ravn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-09 tilføjes Vedtægter: 2010-03-09 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2010-03-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-03-10)
Den 2010-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)