Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2010-02-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TRÆKOMPAGNIET ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: TK Projekt ApS. (offentliggjort 2018-11-03)
Den 2015-08-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IC INVEST ApS. (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2019-03-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-15 tilføjes Legale ejere: Helga Hjördis Sigurdardottir (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-15 tilføjes Reelle ejere: Helga Hjördis Sigurdardottir (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-03-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landerslevvej 45, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2012-02-16)
Den 2012-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Landerslevvej 48, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-30 tilføjes Revisor: EXACTA GRUPPEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-30 fjernes Revisor: ANKJÆR-JENSEN, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landerslevvej 48, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-26 tilføjes Direktion: Frosti Thordarson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier, anparter og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-26 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-26 tilføjes Legale ejere: Frosti Thordarson (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2010-02-25 fjernes Legale ejere: Frosti Thordarson (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2010-02-26 tilføjes Navne: FT GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2010-03-09)
Den 2010-02-26 tilføjes Reelle ejere: Frosti Thordarson (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2010-02-26 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-26 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-02-26 tilføjes Revisor: ANKJÆR-JENSEN, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-26 tilføjes Stiftere: Frosti Thordarson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-26 tilføjes Vedtægter: 2010-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-03-09)
Den 2010-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 0201-02-26 tilføjes Legale ejere: Frosti Thordarson (offentliggjort 2017-11-29)