Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Revisor | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Interessenter | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-04-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-01 fjernes Direktion: Elsebeth Gutheil Stoker (direktør) (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-06-22 tilføjes Direktion: Elsebeth Gutheil Stoker (direktør) (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2020-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-23 tilføjes Direktion: John Skovbjerg Hansen (direktør) (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-23 fjernes Direktion: Lars-Erik Mors Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-04-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2016-05-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2015-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Heibergsgade 36, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-01-07)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heibergsgade 36, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-01-07)
Den 2010-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Broges Gade 2, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Broges Gade 2, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-01 tilføjes Direktion: Lars-Erik Mors Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er som næringsdrivende med køb og salg af fast ejendom at eje, udvikle og videresælge ejendommen beliggende Skellerupvej 15, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2010-03-01 tilføjes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET SIMOD ApS (offentliggjort 2010-03-16)
Den 2010-03-01 tilføjes Legale ejere: DOMIS 1.0 K/S (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2010-03-01 tilføjes Navne: RESENBRO K/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-01 tilføjes Reelle ejere: Kathrine Hommelhoff, Andreas Haugstrup Hommelhoff, Nicolai Hommelhoff, Claus Harald Hommelhoff (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2010-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-03-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 tilføjes Vedtægter: 2010-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2010-03-16)
Den 2010-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)