Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | ||||
Hovedbranche | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-09-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-09-20 fjernes Direktion: Anja Toftegaard Kristensen (direktør) (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-05-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-05-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-05-30 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 216, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 216, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-06-28 tilføjes Legale ejere: JT Faddersbøll Holding ApS (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-06-28 fjernes Legale ejere: MINDLINE ApS (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-27 fjernes Legale ejere: JT Faddersbøll Holding ApS (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-06-26 tilføjes Legale ejere: JT Faddersbøll Holding ApS (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-01 tilføjes Legale ejere: MINDLINE ApS, ALTK HOLDING ApS (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-07-01 tilføjes Reelle ejere: Anja Toftegaard Kristensen, Tina Faddersbøll, Jørgen Faddersbøll (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2015-06-30 fjernes Legale ejere: ALTK HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2015-05-21 tilføjes Vedtægter: 2015-05-21 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2014-12-31 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2014-10-01 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-05-13 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2014-05-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 216, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2014-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Tværvej 6, 3520 Farum (offentliggjort 2014-05-06)
Den 2014-05-01 tilføjes Direktion: Anja Toftegaard Kristensen (direktør) (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2014-05-01 fjernes Direktion: Jesper Ole Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-01 tilføjes Legale ejere: ALTK HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværvej 6, 3520 Farum (offentliggjort 2014-05-06)
Den 2010-03-01 tilføjes Direktion: Jesper Ole Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, drive og udleje ejendommen Gl. Strandvej 200, 3050 Humlebæk. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2010-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 tilføjes Navne: SLETTEN HUS ApS (offentliggjort 2010-03-02)
Den 2010-03-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2010-03-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2010-03-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2010-03-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 tilføjes Stiftere: O.P. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2010-03-01 tilføjes Vedtægter: 2010-03-01 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2010-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-03-02)
Den 2010-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-24)