Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Absalonsgade 34, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-04-26 fjernes Direktion: Lars Brix Smedegaard (direktør) (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-07-01 (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-04-26 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-04-26 fjernes Kontaktoplysninger: Larssmedegaard66@gmail.com (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-04-26 fjernes Legale ejere: Lars Brix Smedegaard (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-04-26 fjernes Navne: Brix Smedegaard ApS (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-04-26 fjernes Reelle ejere: Lars Brix Smedegaard (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-04-26 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-04-26 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-04-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-04-26 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-04-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2010-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: MØLHEDE ApS. (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-09-14 sletter virksomheden Ejerskaber: MØLHEDE ApS. (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2023-10-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Absalonsgade 34, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2023-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Absalonsgade 34, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-28 tilføjes Kontaktoplysninger: Larssmedegaard66@gmail.com (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2023-06-14 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2023-06-13 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-14 tilføjes Navne: Brix Smedegaard ApS (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2023-06-13 fjernes Navne: Smedegaard Vin ApS (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-14 tilføjes Vedtægter: 2023-06-14 (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2023-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2022-11-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er engroshandel med vin og spiritus samt investering. (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2020-04-15 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2020-04-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-04-15 tilføjes Navne: Smedegaard Vin ApS (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2020-04-14 fjernes Navne: BRIX SMEDEGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2020-05-03)
Den 2020-04-15 tilføjes Vedtægter: 2020-04-15 (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2019-10-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Absalonsgade 34, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2015-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 18, 3., 5000 Odense C (offentliggjort 2015-10-25)
Den 2012-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 18, 3., 5000 Odense C (offentliggjort 2015-10-25)
Den 2012-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Merianvænget 6, 5270 Odense N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Merianvænget 6, 5270 Odense N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-19 tilføjes Direktion: Lars Brix Smedegaard (direktør) (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2010-02-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Mølhede, Smedegaard & Nass ApS, aktier i Vinens Verden A/S og eventuelt andre datterselskaber samt investering. (offentliggjort 2020-05-03)
Den 2010-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2010-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-07-01 (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2010-02-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2010-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2010-02-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2010-02-19 tilføjes Legale ejere: Lars Brix Smedegaard (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2010-02-18 fjernes Legale ejere: Lars Brix Smedegaard (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2010-02-19 tilføjes Navne: BRIX SMEDEGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2020-05-03)
Den 2010-02-19 tilføjes Reelle ejere: Lars Brix Smedegaard (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2010-02-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2010-02-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2010-02-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2010-02-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2010-02-19 tilføjes Vedtægter: 2010-02-19 (offentliggjort 2020-05-03)
Den 2010-02-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2010-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2009-07-01 tilføjes Legale ejere: Lars Brix Smedegaard (offentliggjort 2017-11-06)