Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Vedtægter | Reelle ejere | Formål | Tegningsregel | ||||
Beliggenhedsadresse | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Legale ejere | Binavne | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-21 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2023-02-21 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2023-01-18 tilføjes Kontaktoplysninger: lasse.borch@staygenerator.com (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-17 fjernes Kontaktoplysninger: christopher.alm@generatorhostels.com (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-28 tilføjes Bestyrelse: Alastair Bernhard Thomann (formand) (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-01-28 fjernes Bestyrelse: André Guettouche (formand) (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2021-07-09 tilføjes Bestyrelse: André Guettouche (formand) (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2021-07-09 fjernes Bestyrelse: Sven Martin Christopher Alm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-08 fjernes Bestyrelse: André Guettouche (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-09 tilføjes Direktion: Lasse Uldahl Borch (direktør) (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-09 fjernes Direktion: Sven Martin Christopher Alm (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-10 fjernes Bestyrelse: Paul Richard Slimming (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Bestyrelse: André Guettouche (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-29 tilføjes Vedtægter: 2017-11-29 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-07 tilføjes Bestyrelse: Sven Martin Christopher Alm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2017-07-07 fjernes Bestyrelse: Matthew John Leitch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-10 fjernes Bestyrelse: Paul Ronayne Harries (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-06-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-25 tilføjes Bestyrelse: Matthew John Leitch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-05-11 tilføjes Bestyrelse: Paul Richard Slimming (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2017-05-11 tilføjes Vedtægter: 2017-05-11 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-05-09 tilføjes Reelle ejere: Sai Hong Yeung (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-20 tilføjes Bestyrelse: Jon Fredrik Korallus (formand) (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2016-04-20 fjernes Bestyrelse: Karen Linda Anne Richardson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-12 tilføjes Kontaktoplysninger: christopher.alm@generatorhostels.com (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2016-04-11 fjernes Kontaktoplysninger: Lars.grambo@generatorhostels.com (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-12-11 tilføjes Bestyrelse: Paul Ronayne Harries (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-11 fjernes Bestyrelse: Hugo Richard McNestry (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-12-16 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2013-12-16 fjernes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-08-19 tilføjes Direktion: Sven Martin Christopher Alm (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-19 fjernes Direktion: Dave Storm (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-26 tilføjes Direktion: Dave Storm (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-26 fjernes Direktion: Lars Grambo (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje fast ejendom og at drive hostel samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af mindst tre bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-08 tilføjes Vedtægter: 2013-01-08 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-31 tilføjes Bestyrelse: Hugo Richard McNestry (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-31 fjernes Bestyrelse: Frederik Steen Westenholz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-29 tilføjes Bestyrelse: Karen Linda Anne Richardson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-29 fjernes Bestyrelse: Alison Jane Armitage (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-18 tilføjes Bestyrelse: Daniel Arthur Reece (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-18 fjernes Bestyrelse: Jacob From (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-08-10 tilføjes Bestyrelse: Jacob From (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-08-10 fjernes Bestyrelse: Eric Van Dijk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 5-7, 1304 København K (offentliggjort 2011-05-30)
Den 2011-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Cort Adelers Gade 7, kl., 1053 København K (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cort Adelers Gade 7, kl., 1053 København K (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2011-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 11, 4., 4000 Roskilde (offentliggjort 2010-11-15)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-16 tilføjes Kontaktoplysninger: Lars.grambo@generatorhostels.com (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2010-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 11, 4., 4000 Roskilde (offentliggjort 2010-11-15)
Den 2010-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 5560 Aarup (offentliggjort 2010-07-27)
Den 2010-11-12 tilføjes Bestyrelse: Géraldine Schmit (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-12 tilføjes Direktion: Lars Grambo (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-12 fjernes Direktion: Eric Van Dijk (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-11 tilføjes Navne: GENERATOR HOSTEL COPENHAGEN A/S (offentliggjort 2010-11-15)
Den 2010-11-10 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET ADELGADE 7 A/S (offentliggjort 2010-02-26)
Den 2010-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 5560 Aarup (offentliggjort 2010-07-27)
Den 2010-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 153, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-26 tilføjes Bestyrelse: Eric Van Dijk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-26 fjernes Bestyrelse: Michael Bødker Friis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-26 tilføjes Direktion: Eric Van Dijk (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-26 fjernes Direktion: Henrik Lasse Lindblad (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-26 tilføjes Legale ejere: Queensgate Project XVI Sarl (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2010-07-26 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-26 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 153, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-01 tilføjes Bestyrelse: Michael Bødker Friis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-01 tilføjes Binavne: GENERATOR COPENHAGEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Direktion: Henrik Lasse Lindblad (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2010-04-19)
Den 2010-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET ADELGADE 7 A/S (offentliggjort 2010-02-26)
Den 2010-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-02-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Stiftere: SAX FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2010-02-26)
Den 2010-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)