Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2014-04-10 sletter virksomheden Ejerskaber: REVISIONSCENTRET TØNDER/SKÆRBÆK, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB. (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-29 sletter virksomheden Ejerskaber: REVISIONSCENTRET TØNDER/SKÆRBÆK, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB. (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-01-25 sletter virksomheden Ejerskaber: REVISIONSCENTRET TØNDER/SKÆRBÆK, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB. (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: REVISIONSCENTRET TØNDER/SKÆRBÆK, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB. (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-06-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hellou ApS. (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2021-01-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-01-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderbyvej 12, 6270 Tønder (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 34, 1., 6270 Tønder (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2012-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 34, 1., 6270 Tønder (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2012-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Mågen 19, 6270 Tønder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-26 tilføjes Revisor: REVISION- OG REGNSKABSKONTORET ApS REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-26 fjernes Revisor: Dansk Revision Tønder I/S Reg. Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Revisor: Dansk Revision Tønder I/S Reg. Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 fjernes Revisor: Karl Heinz Michelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mågen 19, 6270 Tønder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-25 tilføjes Direktion: Helen Lisby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier,foretage investeringer i øvrigt og ligeartet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2010-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-25 tilføjes Legale ejere: Helen Lisby (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2010-02-25 tilføjes Navne: HLA 2010 HOLDING ApS (offentliggjort 2010-03-04)
Den 2010-02-25 tilføjes Reelle ejere: Helen Lisby (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2010-02-25 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-25 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-02-25 tilføjes Revisor: Karl Heinz Michelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-25 tilføjes Vedtægter: 2010-02-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-03-04)
Den 2010-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)