Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Boet efter Poul Ivan Sinnerup | 06.01.2021 | 01.12.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Poul Ivan Sinnerup | 22.02.2010 | 05.01.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
SINNERUP HOLDING ApS (CVR 21261378) | NORMAL | 01.04.2017 | 10,00-14,99% | 0,00-4,99% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
LARS SINNERUP EJENDOMME ApS (CVR 35037535) | NORMAL | 31.01.2013 | 01.04.2017 | 0,00-4,99% | 100,00% |
SINNERUP HOLDING ApS (CVR 21261378) | NORMAL | 22.02.2010 | 31.03.2017 | 10,00-14,99% | 50,00-66,66% |