Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Bestyrelse | Navne | Vedtægter | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 40, 4. th., 1264 København K (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 6, 1165 København K (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-03-04 tilføjes Hjemmeside: adbc.studio (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-04 tilføjes Kontaktoplysninger: hello@adbc.studio (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2023-12-14 tilføjes Bestyrelse: Eva Præstiin Droob (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-08-17 fjernes Bestyrelse: Signe Malene Lopdrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-18 tilføjes Bestyrelse: Marie-Louise Bech Nosch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-04-18 tilføjes Navne: FONDEN ADBC (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-04-17 fjernes Navne: FONDEN GOLDEN DAYS (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-04-18 tilføjes Vedtægter: 2023-04-18 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-02-09 fjernes Bestyrelse: Ulrik Langen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-10 tilføjes Bestyrelse: Liva Rønn-Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-09-16 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-16 fjernes Revisor: Revision Nord v/Registreret revisor Jimmy Bergøe (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-01 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Øhlenschlæger Madsen (formand) (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-01 fjernes Bestyrelse: Per Erik Veng (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-02-28 fjernes Bestyrelse: Rasmus Øhlenschlæger Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-09-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-31 fjernes Bestyrelse: Christine Buhl Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-12 fjernes Bestyrelse: Carsten Ulrick Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-08-08 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Øhlenschlæger Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-28 tilføjes Bestyrelse: Carsten Ulrick Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2017-03-28 fjernes Bestyrelse: Solvej Helweg Ovesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-03-27 fjernes Bestyrelse: Lotte Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-01 tilføjes Direktion: Michael Svante Lindeburg (direktør) (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-09-01 fjernes Direktion: Anni Mogensen (direktør) (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-08 tilføjes Direktion: Anni Mogensen (direktør) (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-05-08 fjernes Direktion: Ulla Birk Tofte (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-07 tilføjes Bestyrelse: Signe Malene Lopdrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-02-20 tilføjes Bestyrelse: Carsten Ulrick Larsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-20 fjernes Bestyrelse: Uffe Andreasen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-02 tilføjes Bestyrelse: Ulla Birk Tofte (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-02 fjernes Bestyrelse: Kasper Holten (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-02 tilføjes Direktion: Ulla Birk Tofte (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-01 tilføjes Formål: Fondens formål er at formidle og markedsføre historie, kultur og samfundsforhold gennem projekter, der er udviklet eller faciliteret af sekretariatet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Vedtægter: 2010-06-01 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2010-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2010-06-02)
Den 2010-05-31 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 6, 1165 København K (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2010-01-28 tilføjes Bestyrelse: Kasper Holten (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-28 tilføjes Hovedbranche: Organisering af kongresser, messer og udstillinger (offentliggjort 2010-06-10)
Den 2010-01-28 tilføjes Navne: FONDEN GOLDEN DAYS (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2010-01-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-01-28 tilføjes Revisor: Revision Nord v/Registreret revisor Jimmy Bergøe (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2010-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)