Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Foldschack | 01.06.2023 | 28.06.2024 | adm. dir |
Michael Evald Jørgensen | 10.09.2015 | 31.05.2023 | adm. dir |
Jørn Rosenmeier | 30.06.2015 | 10.09.2015 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Falck Hansen | 31.08.2020 | 28.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Finn Rosenthal | 16.02.2010 | 28.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jan Frank Steenhard | 16.02.2010 | 28.06.2024 | formand |
John-Ole Hansen | 16.02.2010 | 23.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Mikael Bak | 16.02.2010 | 30.06.2015 | bestyrelsesmedlem |