Sektion (alle) | |||||||
Revisor | xbrl | Hovedbranche | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Navne | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-02-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-02-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2020-02-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-16 tilføjes Bestyrelse: Søren Tornegård Holm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-08-16 fjernes Bestyrelse: Melanie Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-16 tilføjes Direktion: Søren Tornegård Holm (direktør) (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-08-16 fjernes Direktion: Lone Plagborg (direktør) (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-03-31 tilføjes Direktion: Lone Plagborg (direktør) (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-03-31 fjernes Direktion: Claus Damholdt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-03-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift og udlejning af fast ejendom samt hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-19 tilføjes Vedtægter: 2014-05-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Steen Lund Larsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Bestyrelse: Melanie Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2012-12-31 fjernes Bestyrelse: Erling Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-17 tilføjes Navne: MF EJENDOM A/S (offentliggjort 2013-01-02)
Den 2012-12-16 fjernes Navne: COFACE EJENDOMME A/S (offentliggjort 2010-02-24)
Den 2012-01-16 fjernes Bestyrelse: Palle Mølhede (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 tilføjes Bestyrelse: Palle Mølhede (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-23 fjernes Bestyrelse: Vagn Thorsager (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 111, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-22 tilføjes Bestyrelse: Vagn Thorsager (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-22 tilføjes Direktion: Claus Damholdt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-02-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2010-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 tilføjes Legale ejere: MIDT FACTORING A/S (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2010-02-22 tilføjes Navne: COFACE EJENDOMME A/S (offentliggjort 2010-02-24)
Den 2010-02-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-02-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 tilføjes Stiftere: MIDT FACTORING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2010-02-24)
Den 2010-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)