Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Opløsningsstrussel seneste | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Englebjergvej 5, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-02-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-23 fjernes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-23 fjernes Navne: 2020 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-23 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2013-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-23 fjernes Revisor: Statsautoriseret revisor Søren Cortsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-23 fjernes Stiftere: Anders Bjørn Jungbloot Lichinger (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-30 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-29 fjernes Direktion: Anders Bjørn Jungbloot Lichinger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Englebjergvej 5, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 13, 1711 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling, produktion og salg af legetøjsprodukter, som er udviklet i samarbejde med nutidens kunstnere. Endvidere omfatter selskabets formål også konsulentvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-17 tilføjes Navne: 2020 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-16 fjernes Navne: 2020 HOLDING ApS (offentliggjort 2010-02-22)
Den 2011-08-17 tilføjes Revisor: Statsautoriseret revisor Søren Cortsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-17 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-17 tilføjes Vedtægter: 2011-08-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 13, 1711 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-22 tilføjes Direktion: Anders Bjørn Jungbloot Lichinger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-02-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 tilføjes Navne: 2020 HOLDING ApS (offentliggjort 2010-02-22)
Den 2010-02-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 tilføjes Stiftere: Anders Bjørn Jungbloot Lichinger (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)