Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Kenneth Lundberg | 25.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jan Skaaning | 27.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Basse | 27.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Christian Ravn | 16.02.2010 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Glenn Bo Frimann Larsen | 25.02.2021 | 10.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Cort Hytoft | 29.05.2018 | 10.11.2022 | formand |
Cort Hytoft | 06.12.2016 | 28.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Lars Oscar Jönsson | 26.02.2015 | 27.02.2018 | formand |
Bent Ove Larsen | 16.02.2010 | 27.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Brian Bøllingtoft | 16.02.2010 | 27.02.2017 | bestyrelsesmedlem |