Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Erik Aagaard | 21.02.2010 | 30.04.2013 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brian Peter Endahl | 06.08.2011 | 30.04.2013 | formand |
Asker Dalberg Bentsen | 01.06.2011 | 06.08.2011 | formand |
Richard Aagaard | 21.02.2010 | 06.08.2011 | bestyrelse |
Søren Einar Fischer Jensen | 21.02.2010 | 01.12.2010 | bestyrelse |