Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Kring Nikolajsen | 04.03.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Jacobsen | 09.06.2010 | 04.03.2015 | adm. dir |
Claus Schøllhammer Rasmussen | 19.02.2010 | 09.06.2010 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Schøllhammer Rasmussen | 08.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Christian Duus | 08.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Dahl | 08.11.2022 | formand |
Peer Leth | 08.11.2022 | næstformand |
Michael Haumann Grøn | 27.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Claus Mahler | 27.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Kring Nikolajsen | 04.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helge Schack Bothmann | 25.02.2020 | 08.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Claus Wrang | 19.08.2019 | 08.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Christian Duus | 27.02.2018 | 07.11.2022 | formand |
Claus Wrang | 27.03.2017 | 31.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Michael Haumann Grøn | 27.03.2017 | 31.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Claus Mahler | 27.03.2017 | 31.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Peer Leth | 22.04.2015 | 07.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Claus Schøllhammer Rasmussen | 17.03.2014 | 27.02.2018 | formand |
Thomas Kring Nikolajsen | 20.02.2013 | 03.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Christian Duus | 19.02.2010 | 26.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Peter Jacobsen | 19.02.2010 | 04.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Otto Henriksen | 19.02.2010 | 17.03.2014 | formand |