Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Vedtægter | Formål | Tegningsregel | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-04-06 sletter virksomheden Ejerskaber: E OPTIMO ApS. (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rejoose ApS. (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2018-01-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: E OPTIMO ApS. (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2020-09-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kaffevej 12, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kaffevej 12, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2018-10-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kaffevej 12, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2017-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødovrevej 414, 3. th., 2610 Rødovre (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-08-11 tilføjes Hjemmeside: www.eoptimo.com (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-08-10 fjernes Hjemmeside: www.eoptimo.dk (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-08-11 tilføjes Kontaktoplysninger: tm@eoptimo.com (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-08-10 fjernes Kontaktoplysninger: tm@eoptimo.dk (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2016-12-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-12-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-12-08 tilføjes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-12-08 tilføjes Vedtægter: 2016-12-08 (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødovrevej 414, 3. th., 2610 Rødovre (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2015-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammelvej 3, 2610 Rødovre (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 tilføjes Hjemmeside: www.eoptimo.dk (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2015-04-13 tilføjes Kontaktoplysninger: tm@eoptimo.dk (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2014-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier, anparter og kapitalandele i andre selskab samt anden beslægtet virksomhed hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-26 tilføjes Vedtægter: 2014-09-26 (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2014-09-26 fjernes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-11 tilføjes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-11 fjernes Revisor: Account Team Revisorfirma ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-04 tilføjes Revisor: Account Team Revisorfirma ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-04 fjernes Revisor: Brink Larse /Athos, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammelvej 3, 2610 Rødovre (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2010-02-12 tilføjes Direktion: Thomas Daniel Mardahl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-02-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2010-02-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-12 tilføjes Legale ejere: Thomas Daniel Mardahl (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2010-02-12 tilføjes Navne: TNT INVEST ApS (offentliggjort 2010-02-19)
Den 2010-02-12 tilføjes Reelle ejere: Thomas Daniel Mardahl (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2010-02-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2010-02-12 tilføjes Revisor: Brink Larse /Athos, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-12 tilføjes Stiftere: Thomas Daniel Mardahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-02-19)
Den 2010-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)