Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Direktion | Revisor | Vedtægter | ||||
Dekret | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2021-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kabbelejevej 28, 1. tv., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-11 (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-03-17 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-03-17 fjernes Kontaktoplysninger: mq@d-mark.dk (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-03-17 fjernes Legale ejere: Morten Quist Hammer (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-03-17 fjernes Navne: Selskabet af 20. juni 2020 ApS (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-03-17 fjernes Reelle ejere: Morten Quist Hammer (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-03-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-03-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-03-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-03-17 fjernes Stiftere: Ivan Laurberg Gaarde (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-03-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-02-09 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2020-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-26 fjernes Direktion: Morten Quist Hammer (adm. dir.) (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-26 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET PER KRONBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-20 tilføjes Navne: Selskabet af 20. juni 2020 ApS (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2020-06-19 fjernes Navne: D-MARK ApS (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-20 tilføjes Vedtægter: 2020-06-20 (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2020-06-30 Statstidende Dekret
Den 2019-07-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kabbelejevej 28, 1. tv., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2018-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Walgerholm 16-18, 3500 Værløse (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Walgerholm 16-18, 3500 Værløse (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2015-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 50, 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2015-12-30 tilføjes Kontaktoplysninger: mq@d-mark.dk (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2015-12-29 tilføjes Direktion: Morten Quist Hammer (adm. dir.) (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2015-12-29 fjernes Direktion: Ivan Laurberg Gaarde (adm. dir) (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2015-12-29 tilføjes Legale ejere: Morten Quist Hammer (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2015-12-29 tilføjes Reelle ejere: Morten Quist Hammer (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2015-12-29 tilføjes Vedtægter: 2015-12-29 (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2014-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 50, 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2014-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestagervej 3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2014-04-06)
Den 2014-04-06 fjernes Kontaktoplysninger: ivan.laurberg@gmail.com (offentliggjort 2014-04-07)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2012-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestagervej 3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2014-04-06)
Den 2012-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 30, 2., 1302 København K (offentliggjort 2012-07-05)
Den 2012-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at drive handel, herunder import og eksport, fabrikation i øvrigt, og i den forbindelse med formålene stående virksomhed. (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2012-08-01 tilføjes Navne: D-MARK ApS (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2012-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2012-08-01 tilføjes Vedtægter: 2012-08-01 (offentliggjort 2016-01-03)
Den 2012-07-31 fjernes Navne: QA REAL ESTATE ApS (offentliggjort 2010-02-19)
Den 2012-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 30, 2., 1302 København K (offentliggjort 2012-07-05)
Den 2012-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 7, 3., 1263 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-05 tilføjes Kontaktoplysninger: ivan.laurberg@gmail.com (offentliggjort 2014-04-07)
Den 2012-07-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2012-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 7, 3., 1263 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-11 tilføjes Direktion: Ivan Laurberg Gaarde (adm. dir) (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2010-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2010-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-11 (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2010-01-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2010-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2010-01-11 tilføjes Navne: QA REAL ESTATE ApS (offentliggjort 2010-02-19)
Den 2010-01-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2010-01-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2010-01-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2010-01-11 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET PER KRONBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2010-01-11 tilføjes Stiftere: Ivan Laurberg Gaarde (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2010-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2010-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-01)