Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Torv 3, kl., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-13 fjernes Bestyrelse: Martin Brandt-Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 fjernes Direktion: Lise Brandt-Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-02-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-13 fjernes Kontaktoplysninger: thorupskaelder@yahoo.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-13 fjernes Navne: RED L ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 fjernes Stiftere: Lise Brandt-Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-01-28 tilføjes Kontaktoplysninger: thorupskaelder@yahoo.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-07 tilføjes Bestyrelse: Martin Brandt-Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-07 fjernes Bestyrelse: Jonas Noack Lyck Munk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Torv 3, kl., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Gartnervænget 32, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2010-10-05)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gartnervænget 32, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2010-10-05)
Den 2010-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Torv 3, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurantion og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-27 tilføjes Vedtægter: 2010-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-27 fjernes Binavne: THORUPS K ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-01 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Torv 3, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-08 tilføjes Bestyrelse: Jonas Noack Lyck Munk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 tilføjes Binavne: THORUPS K ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 tilføjes Direktion: Lise Brandt-Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-02-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 tilføjes Navne: RED L ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 tilføjes Stiftere: Lise Brandt-Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)