Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Binavne | Formål | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Hjemmeside | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KURS360 ApS. (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2024-07-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-08 fjernes Binavne: KURS360 ApS (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering, eje kapitalandele i selskaber, eje fast ejendom og udlejning heraf, konsulentvirksomhed samt hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-06 tilføjes Vedtægter: 2023-11-06 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-10-24 tilføjes Bestyrelse: Søren Koopmans Sørensen (formand) (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2023-10-23 fjernes Bestyrelse: Lars Hyldeborg (formand) (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2023-09-22 tilføjes Bestyrelse: Lars Hyldeborg (formand) (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2023-09-22 tilføjes Vedtægter: 2023-09-22 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skærendsvej 1, 5683 Haarby (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Skærendsvej 1, 5683 Haarby (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skærendsvej 1, 5683 Haarby (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2020-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Skærendsvej 1, 5683 Haarby (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skærendsvej 1, 5683 Haarby (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Korup Åbakke 22, 5210 Odense NV (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-03-02 tilføjes Kontaktoplysninger: lh@kurs360.dk (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-03-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-03-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korup Åbakke 22, 5210 Odense NV (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2016-07-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kastanievej 29, st., 5230 Odense M (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-07-26 tilføjes Hjemmeside: www.kurs360.dk (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-05-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-05-27 tilføjes Vedtægter: 2015-05-27 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2015-05-27 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-04-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje fast ejendom og udlejning heraf samt konsulentvirksomhed. Endvidere er det selskabets formål at drive konsulent- og projektvirksomhed inden for det sociale område ved KURS360. (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2013-04-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-10 tilføjes Vedtægter: 2013-04-10 (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-11-01 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2012-12-05)
Den 2012-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastanievej 29, st., 5230 Odense M (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2010-02-11 tilføjes Binavne: KURS360 ApS (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2010-02-11 tilføjes Direktion: Lars Hyldeborg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-11 tilføjes Legale ejere: Lars Hyldeborg (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2010-02-11 tilføjes Navne: HYLDEBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2010-02-22)
Den 2010-02-11 tilføjes Reelle ejere: Lars Hyldeborg (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2010-02-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2010-02-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2010-02-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-02-22)
Den 2010-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)