Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jonas Rotbøl | 02.03.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Berger-Schøn | 01.09.2014 | 02.03.2015 | direktør |
Henrik Ancher | 15.02.2010 | 01.09.2014 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mathias Bruno Jensen-Vinstrup | 23.08.2024 | formand |
Christian Paul Dyander Jakobsen | 04.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jonas Rotbøl | 02.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Larsen | 23.02.2021 | 23.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Søren Holck Lönneker Pape | 23.02.2021 | 23.08.2024 | formand |
Jesper Ellegaard Petersen | 17.05.2020 | 23.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Michael Larsen | 17.05.2020 | 22.02.2021 | formand |
Mikkel Fruergaard | 04.04.2019 | 17.05.2020 | formand |
Morten Mathiesen | 02.03.2015 | 04.04.2019 | formand |
Henrik Ancher | 02.03.2015 | 31.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Bjerre Ankerstjerne | 01.09.2014 | 04.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Hansen | 01.09.2014 | 04.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Morten Berger-Schøn | 01.09.2014 | 31.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Keld Rübner Pedersen | 01.09.2014 | 02.03.2015 | bestyrelsesmedlem |