Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sulsted Landevej 10, 9380 Vestbjerg (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-11 fjernes Direktion: Bo Arvin (direktør) (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-02-12 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-11 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-11 fjernes Legale ejere: SØLUND EJENDOMSINVEST Holding A/S (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-11 fjernes Navne: SØLUND IDOM INVEST ApS (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-11 fjernes Reelle ejere: Bo Arvin, Maryrose Yau Arvin (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-11 fjernes Stiftere: SØLUND EJENDOMSINVEST Holding A/S (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2023-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sulsted Landevej 10, 9380 Vestbjerg (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2023-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Sulsted Landevej 10, 9380 Vestbjerg (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-09-23 tilføjes Direktion: Maryrose Yau Arvin (direktør) (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2013-01-30 tilføjes Direktion: Bo Arvin (direktør) (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2013-01-30 fjernes Direktion: Maryrose Yau Arvin (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-30 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2013-01-29 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje (offentliggjort 2010-03-24)
Den 2013-01-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, herunder import og eksport og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2013-01-17 tilføjes Navne: SØLUND IDOM INVEST ApS (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2013-01-16 fjernes Navne: ARVIN PRODUCTS ApS (offentliggjort 2011-09-19)
Den 2013-01-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2013-01-17 tilføjes Vedtægter: 2013-01-17 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-18 tilføjes Navne: ARVIN PRODUCTS ApS (offentliggjort 2011-09-19)
Den 2011-08-17 fjernes Navne: PERFUME WORLD ApS (offentliggjort 2010-02-12)
Den 2010-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sulsted Landevej 10, 9380 Vestbjerg (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2010-02-12 tilføjes Direktion: Maryrose Yau Arvin (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2010-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-02-12 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2010-02-12 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje (offentliggjort 2010-03-24)
Den 2010-02-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2010-02-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2010-02-12 tilføjes Legale ejere: SØLUND EJENDOMSINVEST Holding A/S (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2010-02-12 tilføjes Navne: PERFUME WORLD ApS (offentliggjort 2010-02-12)
Den 2010-02-12 tilføjes Reelle ejere: Bo Arvin, Maryrose Yau Arvin (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2010-02-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2010-02-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2010-02-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2010-02-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-12 tilføjes Stiftere: SØLUND EJENDOMSINVEST Holding A/S (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2010-02-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2010-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-24)