Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Gitte Holmberg | 11.03.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Lymann Wibroe | 09.03.2017 | 11.03.2020 | direktør |
Gitte Holmberg | 26.05.2015 | 09.03.2017 | direktør |
Karina Mie Riishøj | 22.09.2014 | 26.05.2015 | direktør |
Karsten Hagel | 13.05.2014 | 22.09.2014 | direktør |
Anders Juhl | 15.10.2012 | 13.05.2014 | direktør |
Nis Jørn Bennetzen | 05.05.2011 | 15.10.2012 | adm. dir |
Benny Hemming Andersen | 05.02.2010 | 05.05.2011 | adm. dir |