Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lynggårdsvænget 13, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Solbakken 54, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-25 tilføjes Bestyrelse: Margit Irene Zume Daugaard (formand) (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2016-05-25 fjernes Bestyrelse: Hans Hartvig Hemmingsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-01 tilføjes Legale ejere: Bent Daugaard (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2015-11-01 tilføjes Reelle ejere: Bent Daugaard (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2015-04-22 tilføjes Kontaktoplysninger: bent.daugaard@ka-net.dk (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2015-04-21 fjernes Kontaktoplysninger: bent@daugaard.mail.dk (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2010-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbakken 54, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2010-02-08 tilføjes Bestyrelse: Hans Hartvig Hemmingsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-08 tilføjes Direktion: Bent Daugaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdipapirer, valuta, finansielle instrumenter, samt anden dermed forbunden virksomhed efter selskabets ledelses beslutning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-02-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2010-02-09)
Den 2010-02-08 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 tilføjes Kontaktoplysninger: bent@daugaard.mail.dk (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2010-02-08 tilføjes Legale ejere: Henrik Daugaard Pedersen, Bøje Ivan Larsen (offentliggjort 2015-11-14)
Den 2010-02-08 tilføjes Navne: 2X2 INVEST A/S (offentliggjort 2010-02-09)
Den 2010-02-08 tilføjes Reelle ejere: Henrik Daugaard Pedersen (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2010-02-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 tilføjes Stiftere: Bent Daugaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene, eller bestyrelsesformanden samt et øvrigt bestyrelsesmedlem i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 tilføjes Vedtægter: 2010-02-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2010-02-09)
Den 2010-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)