Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mikael Thiesen(virk.: 32) Adm. Dir., Dir., Reelle ejere | 6,25 % | 9,38 % | 9,38 % | 28,13 % |
William Bjerring Thiesen(virk.: 9) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 4,88 % | 7,32 % | 7,32 % | 21,96 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Mikael Thiesen | ||
William Bjerring Thiesen | 01.12.2022 | Else Alfelts Vej 32A, 2300 København S |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Wilhelmus Martinus Vianen | 01.01.2007 | Solbærvej 8, 3450 Allerød |
Aktive virksomheder: (6) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
CHARLOTTE SKEEL HOLDING ApS | 33153597 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Charlotte Skeel | 14757600 | Aktiv | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
DropShipping Denmark S.M.B.A | 32768113 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Ejendomsselskabet Charlotte Skeel ApS | 39107856 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Eskeelstudios | 41590718 | Aktiv | Kunstnerisk skaben (900300) |
Holdingselskabet af 5. september 2022 ApS | 43491210 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
10.05.2010 | 4,46 (km) | Artillerivej 54, 2300 København S | Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C |
23.09.2010 | 4,46 (km) | Uraniavej 12, 1878 Frederiksberg C | Artillerivej 54, 2300 København S |
25.11.2011 | 34,49 (km) | Artillerivej 54, 2300 København S | Solbærvej 8, 3450 Allerød |
29.08.2016 | 33,80 (km) | Solbærvej 8, 3450 Allerød | Frederiksgade 7, 1265 København K |
03.09.2018 | 4,94 (km) | Frederiksgade 7, 1265 København K | Ryvangs Allé 52, 2900 Hellerup |
DropShipping Denmark S.M.B.A. |
Sidst opdateret den 14.09.2020 og angivet som gældende fra 14.09.2020 (1465 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Dropps Exclusive ApS | 37915971 |
Dropps Exclusive by Szhirley ApS | 37915971 |
DROPSEN ApS | 27584276 |
Dropshipping /Briese | 42402141 |
DropShipping Denmark S.M.B.A | 32768113 |
Dropshipping v/David Hegaard | 42763098 |
Dropshipping v/Ludvig Nielsen | 43889486 |
Dropshop Aps | 39441403 |
Dropskogeren A/S | 69765017 |
Dropsneakers ApS | 43197967 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mikael Thiesen(virk.: 32) Adm. Dir., Dir., Reelle ejere | 12 | 0 | 1 | 8 | 6 | 5 |
William Bjerring Thiesen(virk.: 9) Reelle ejere | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 49 % | 0 % | 2 % | 20 % | 15 % | 15 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilhelmus Martinus Vianen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Pct. | 25 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % | 25 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mikael Thiesen(virk.: 32) Adm. Dir., Dir., Reelle ejere | 16 | 28 | 5 | 10 |
William Bjerring Thiesen(virk.: 9) Reelle ejere | 0 | 0 | 1 | 7 |
Sum | 16 | 28 | 6 | 17 |
Pct. | 24 % | 42 % | 9 % | 25 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Wilhelmus Martinus Vianen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 3 | 3 | 2 |
Pct. | 27 % | 27 % | 27 % | 18 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |