Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Ejerskaber | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Kapital | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Bibranche | Formål | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-07-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-27 fjernes Direktion: Hans Jørgen Lambertsen (direktør) (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2012-03-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HALSSKOVVEJ 54 ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ROSAHUS ApS. (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-03-17 sletter virksomheden Ejerskaber: RadioPlayback.dk ApS. (offentliggjort 2017-06-05)
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nr Vedbyvej 6, 4840 Nørre Alslev (offentliggjort 2021-01-24)
Den 2021-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 8, 4700 Næstved (offentliggjort 2021-01-24)
Den 2021-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2021-01-24)
Den 2021-01-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-24)
Den 2021-01-23 tilføjes Vedtægter: 2021-01-23 (offentliggjort 2021-01-24)
Den 2021-01-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-10 tilføjes Legale ejere: Hans Jørgen Lambertsen (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-10 fjernes Legale ejere: Henriette Reinwald (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-09 fjernes Legale ejere: Hans Jørgen Lambertsen (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-10 tilføjes Reelle ejere: Hans Jørgen Lambertsen (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-10 fjernes Reelle ejere: Henriette Reinwald (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-09 fjernes Reelle ejere: Hans Jørgen Lambertsen (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-10-29 fjernes Legale ejere: Nikolaj Rørbeck Lambertsen (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-20 tilføjes Legale ejere: Annemarie Nielsen (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-20 tilføjes Reelle ejere: Annemarie Nielsen (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-01-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-30 tilføjes Legale ejere: Hans Jørgen Lambertsen (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2017-06-30 fjernes Legale ejere: ROSAHUS ApS (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-06-30 tilføjes Reelle ejere: Hans Jørgen Lambertsen (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 8, 4700 Næstved (offentliggjort 2021-01-24)
Den 2016-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Storstrømsvej 106, 4840 Nørre Alslev (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: info@ejd1864.dk (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-07-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storstrømsvej 106, 4840 Nørre Alslev (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nr Vedbyvej 6, 4840 Nørre Alslev (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-01-28 tilføjes Legale ejere: ROSAHUS ApS (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-01-27 fjernes Legale ejere: Hans Jørgen Lambertsen (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nr Vedbyvej 6, 4840 Nørre Alslev (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 23, 4100 Ringsted (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2016-01-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-01 tilføjes Bibranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb af salg af fast ejendom, herunder administration af fast ejendom samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2021-01-24)
Den 2011-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-22 tilføjes Legale ejere: Henriette Reinwald (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2011-06-22 tilføjes Reelle ejere: Henriette Reinwald (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2011-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2011-06-22 tilføjes Vedtægter: 2011-06-22 (offentliggjort 2021-01-24)
Den 2011-04-04 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2011-04-27)
Den 2011-04-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-07 tilføjes Legale ejere: Hans Jørgen Lambertsen, Nikolaj Rørbeck Lambertsen (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2010-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 23, 4100 Ringsted (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2010-02-02 tilføjes Direktion: Hans Jørgen Lambertsen (direktør) (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2010-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-02-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-02 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 1864 ApS (offentliggjort 2010-02-05)
Den 2010-02-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-02 tilføjes Stiftere: Annemarie Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-02-05)
Den 2010-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-28)