Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Irmingersgade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-02-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-22 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-22 fjernes Navne: LACKS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-22 fjernes Revisor: KC Hein Consult ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-22 fjernes Stiftere: Lars Hørup, Christian Haulund Larsen, Andreas Dybdahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-21 fjernes Bestyrelse: Lars Hørup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-21 fjernes Direktion: Christian Haulund Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Irmingersgade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-03 tilføjes Bestyrelse: Lars Hørup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 tilføjes Direktion: Christian Haulund Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-02-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-03 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 tilføjes Navne: LACKS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 tilføjes Revisor: KC Hein Consult ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 tilføjes Stiftere: Lars Hørup, Christian Haulund Larsen, Andreas Dybdahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 tilføjes Vedtægter: 2010-02-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)