Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2010-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HELLE FISKER ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2020-02-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-01-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2014-02-24 tilføjes Vedtægter: 2014-02-24 (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2014-02-24 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2013-09-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2013-09-30 fjernes Revisor: Revision 1 v/Erling Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: H C Andersens Vej 10, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2010-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Legale ejere: Helle Burgdorff Fisker (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2010-02-01 tilføjes Navne: HELLE FISKER HOLDING ApS (offentliggjort 2010-02-02)
Den 2010-02-01 tilføjes Reelle ejere: Helle Burgdorff Fisker (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Revisor: Revision 1 v/Erling Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Stiftere: Helle Burgdorff Fisker (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Vedtægter: 2010-02-01 (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2010-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-02-02)
Den 2010-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)