Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Egøjevej 13, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-05 fjernes Direktion: Anders Grønbech (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-05 fjernes Navne: AB GRØNBECH HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Revisor: bp-finans v/Bent Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Stiftere: Anders Grønbech (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egøjevej 13, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørreledet 2, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investerings- og finansieringsvirksomhed, herunder eje anparter og aktier, samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-01 tilføjes Navne: AB GRØNBECH HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-01 tilføjes Revisor: bp-finans v/Bent Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-01 tilføjes Vedtægter: 2011-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-31 fjernes Navne: ANDERS GRØNBECH HOLDING ApS (offentliggjort 2010-01-29)
Den 2010-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørreledet 2, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-29 tilføjes Direktion: Anders Grønbech (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-29 tilføjes Navne: ANDERS GRØNBECH HOLDING ApS (offentliggjort 2010-01-29)
Den 2010-01-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-29 tilføjes Stiftere: Anders Grønbech (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)