Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Formål | Navne | ||||
Vedtægter | xbrl | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 tilføjes Kontaktoplysninger: hansenfrederik8500@gmail.com (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 fjernes Kontaktoplysninger: Frederik@GrenaaSandblaeseri.dk (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 69, 8500 Grenaa (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Neergårdsdalvej 11, 8500 Grenaa (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-15 tilføjes Navne: Wehner Invest Grenaa ApS (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-14 fjernes Navne: GRENAA SANDBLÆSERI ApS (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-15 tilføjes Vedtægter: 2024-04-15 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-03-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-13 fjernes Bestyrelse: John Wehner Hansen (formand) (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-03-10 tilføjes Vedtægter: 2023-03-10 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2023-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Neergårdsdalvej 11, 8500 Grenaa (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2023-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 8, 8500 Grenaa (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-07 tilføjes Kontaktoplysninger: Frederik@GrenaaSandblaeseri.dk (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2023-02-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-26 tilføjes Bestyrelse: John Wehner Hansen (formand) (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-26 fjernes Bestyrelse: Carl Sebastian Studsgaard Riise (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-01-25 fjernes Bestyrelse: Frederik Wehner Hansen (formand) (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-01-26 tilføjes Direktion: Frederik Wehner Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-01-26 fjernes Direktion: Lars Carl Riise (direktør) (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-01-26 tilføjes Legale ejere: Frederik Wehner Holding ApS (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-01-26 fjernes Legale ejere: RIISES FRAGTBILER HOLDING ApS, Carl SR Holding ApS, JFMR Holding ApS (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-01-25 fjernes Legale ejere: Frederik Wehner Holding ApS (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-01-26 tilføjes Reelle ejere: Frederik Wehner Hansen (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-01-26 fjernes Reelle ejere: Carl Sebastian Studsgaard Riise, Jens Frederik Møller Riise, Lars Carl Riise (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-01-25 fjernes Reelle ejere: Frederik Wehner Hansen (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-27 tilføjes Legale ejere: Frederik Wehner Holding ApS (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2020-05-27 fjernes Legale ejere: Frederik Wehner Hansen (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-31 tilføjes Legale ejere: Frederik Wehner Hansen, Carl SR Holding ApS, JFMR Holding ApS (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-03-31 tilføjes Reelle ejere: Frederik Wehner Hansen, Carl Sebastian Studsgaard Riise, Jens Frederik Møller Riise, Lars Carl Riise (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2020-03-30 fjernes Reelle ejere: Lars Carl Riise (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-03-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2020-03-13 tilføjes Bestyrelse: Frederik Wehner Hansen (formand) (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2020-03-13 tilføjes Vedtægter: 2020-03-13 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive sandblæseri samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2012-06-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2012-06-13 tilføjes Vedtægter: 2012-06-13 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2012-06-13 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-30 fjernes Revisor: RVG PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-28 tilføjes Revisor: RVG PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-28 fjernes Revisor: REVISION ØST I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-29 tilføjes Hovedbranche: Overfladebehandling af metal (offentliggjort 2010-02-02)
Den 2010-01-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 8, 8500 Grenaa (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2010-01-28 tilføjes Direktion: Lars Carl Riise (direktør) (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2010-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-28 tilføjes Legale ejere: RIISES FRAGTBILER HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2010-01-28 tilføjes Navne: GRENAA SANDBLÆSERI ApS (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2010-01-28 tilføjes Reelle ejere: Lars Carl Riise (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2010-01-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-28 tilføjes Revisor: REVISION ØST I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-28 tilføjes Stiftere: RIISES FRAGTBILER HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-01-28)
Den 2010-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)