Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2012-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SØNDERÅPARKEN A/S. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2019-12-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-01-01 tilføjes Legale ejere: Henny Have Thomsen, Lene Have Thomsen, Lasse Blæsbjerg Have Thomsen, Teddy Have Thomsen, Iben Have Thomsen (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2010-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langgade 75, 7321 Gadbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-01 tilføjes Direktion: Teddy Have Thomsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering, herunder ejerskab af datterselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2010-01-29)
Den 2010-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Navne: HAVEINVEST ApS (offentliggjort 2010-01-28)
Den 2010-01-01 tilføjes Reelle ejere: Teddy Have Thomsen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2010-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-01-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Stiftere: Teddy Have Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Teddy Have Thomsen og af Meta Thomsen sammen og hver for sig. Såfremt disse ikke længere måtte ønske at tegne selskabet eller som følge af kritisk sygdom eller ulykkestilfælde ikke er i stand til at tegne selskabet tegnes selskabet af tre af generalforsamlingens øvrige medlemmer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Vedtægter: 2010-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-01-28)
Den 2010-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)