Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Glenn Andre Nesgaard | 26.01.2010 | 21.09.2010 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jonas Nielsen | 27.10.2010 | 25.11.2011 | bestyrelse |
Mads Joakim Jensenius Grundtvig | 27.10.2010 | 25.11.2011 | formand |
Glenn Andre Nesgaard | 26.01.2010 | 21.09.2010 | bestyrelse |
Steffen Steen Møller | 26.01.2010 | 13.08.2010 | bestyrelse |
Per Brøndum Andersen | 26.01.2010 | 13.08.2010 | bestyrelse |