Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kontaktoplysninger | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banevænget 10, 5270 Odense N (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Banevænget 10, 5270 Odense N (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-01-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje fast ejendom, udlejning, formueinvestering og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-14 tilføjes Vedtægter: 2015-01-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-14 fjernes Revisor: REVISION ROSENDAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-02 tilføjes Direktion: Jan Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-02 tilføjes Legale ejere: Jan Jensen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2010-02-02 tilføjes Reelle ejere: Jan Jensen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2010-01-29 tilføjes Kontaktoplysninger: smeden@bvj.dk (offentliggjort 2010-02-11)
Den 2010-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banevænget 10, 5270 Odense N (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2010-01-28 tilføjes Direktion: Kurt Lundgaard Carlsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-28 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2010-02-11)
Den 2010-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-28 tilføjes Legale ejere: VERNER HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2010-01-28 tilføjes Navne: KEA EJENDOM ApS (offentliggjort 2010-01-28)
Den 2010-01-28 tilføjes Reelle ejere: Kurt Lundgaard Carlsen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2010-01-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-28 tilføjes Revisor: REVISION ROSENDAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-28 tilføjes Stiftere: VERNER HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-01-28)
Den 2010-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)