Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-10 tilføjes Legale ejere: Danni Svensson Riddertoft, Thomas Howalt Andersen (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2023-07-10 fjernes Legale ejere: Andreas Fotograf Holding ApS, FORTUINS IVS (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2023-07-09 fjernes Legale ejere: Danni Svensson Riddertoft, Thomas Howalt Andersen (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2023-07-10 fjernes Reelle ejere: Marc Lasse Fortuin, Andreas Ransborg Houmann (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2022-08-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-30 tilføjes Kontaktoplysninger: kontor@vbg20.dk (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-29 fjernes Kontaktoplysninger: nikolaj@bandp.dk (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2021-08-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 tilføjes Direktion: Thomas Howalt Andersen (direktør) (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-30 fjernes Direktion: Nikolaj Ehlers Oppermann (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-10-12 tilføjes Legale ejere: Danni Svensson Riddertoft, Thomas Howalt Andersen, Andreas Fotograf Holding ApS, FORTUINS IVS (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2018-10-12 fjernes Legale ejere: Nikolaj Ehlers Oppermann, Pierre Follet Beckman, Bulldog and Partners v.PB ApS, Bulldog and Partners v.NO ApS (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-10-11 fjernes Legale ejere: Thomas Howalt Andersen (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-10-12 tilføjes Reelle ejere: Marc Lasse Fortuin, Andreas Ransborg Houmann, Danni Svensson Riddertoft, Thomas Howalt Andersen (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2018-10-12 fjernes Reelle ejere: Nikolaj Ehlers Oppermann, Pierre Follet Beckman (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-10-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-08-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-01 tilføjes Legale ejere: Nikolaj Ehlers Oppermann, Pierre Follet Beckman, Bulldog and Partners v.PB ApS, Bulldog and Partners v.NO ApS (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2013-10-01 tilføjes Reelle ejere: Nikolaj Ehlers Oppermann, Pierre Follet Beckman (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2010-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 20, 4. th., 1620 København V (offentliggjort 2010-04-28)
Den 2010-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 26, 1306 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2010-01-27 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2010-04-13)
Den 2010-01-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-27 tilføjes Kontaktoplysninger: nikolaj@bandp.dk (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2010-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 26, 1306 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2010-01-22 tilføjes Direktion: Nikolaj Ehlers Oppermann (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at leje og fremleje kontorlokaler og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 129.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-22 tilføjes Legale ejere: Thomas Howalt Andersen (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2010-01-22 tilføjes Navne: VBG20.4TH ApS (offentliggjort 2010-01-27)
Den 2010-01-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-22 tilføjes Stiftere: Thomas Rydahl Ryming, Thomas Howalt Andersen, COASTAL CITY STORIES ApS, Bulldog and Partners v.PB ApS, Bulldog and Partners v.NO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-22 tilføjes Vedtægter: 2010-01-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-01-27)
Den 2010-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)